序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-03 | 负责人变更 |
付中军 [退出]
|
万良强 [新增]
|
2 | 2017-10-09 | 财务负责人 |
|
李海波
|
3 | 2017-10-09 | 负责人变更 |
曹树臣 [退出]
|
付中军 [新增]
|
4 | 2017-10-09 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
范艳娇 备案手机:*****
|
5 | 2017-10-09 | 经营范围变更 |
吸收公众存款;****放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理****行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项;从事银行卡业务(借记卡);经国务院银行监督管理机构批准的其他业务;代理保险业务(保险兼业代理业务许可证有效期至2016年8月14日) **(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)
|
吸收公众存款;****放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理****行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项;从事银行卡业务(借记卡);经国务院银行监督管理机构批准的其他业务;代理保险业务 **(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2015-05-08 | 负责人变更 |
王松峰 [退出]
|
曹树臣 [新增]
|
7 | 2014-04-23 | 经营范围变更 |
吸收公众存款;****放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理****行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项;从事银行卡业务(借记卡);经国务院银行监督管理机构批准的其他业务。
|
吸收公众存款;****放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理****行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项;从事银行卡业务(借记卡);经国务院银行监督管理机构批准的其他业务;代理保险业务**(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)
|