序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-16 | 负责人变更 |
周海滨 [退出]
|
陈杰 [新增]
|
2 | 2019-07-31 | 市场主体类型变更 |
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
其他股份有限公司分公司(上市)
|
3 | 2018-10-29 | 负责人变更 |
徐国峰 [退出]
|
周海滨 [新增]
|
4 | 2016-04-28 | 负责人变更 |
戴建国 [退出]
|
徐国峰 [新增]
|