序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-06 | 负责人变更 |
陈胜强 [退出]
|
李伟芳 [新增]
|
2 | 2018-06-21 | 负责人变更 |
孙立 [退出]
|
陈胜强 [新增]
|
3 | 2018-06-21 | 联络员备案 |
罗啸 *** 备案手机:***
|
程岩 *** 备案手机:***
|
4 | 2016-02-25 | 负责人变更 |
王瑞芹 [退出]
|
孙立 [新增]
|
5 | 2016-01-07 | 经营范围变更 |
吸收公众存款;****放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;****行金融债券;代理****行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;个人黄金买卖业务;代理开放式基金、封闭式基金销售业务;企业财产保险、家庭财产保险、安装工程保险、机动车辆保险、建筑工程保险、意外伤害保险、人寿保险、健康保险(保险兼业代理业务许可证有效期至2015年7月21日);经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
|
吸收公众存款;****放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;****行金融债券;代理****行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;个人黄金买卖业务;代理开放式基金、封闭式基金销售业务;凭取得的行业许可证按其核定范围和有效期从事保险代理业务(具体经营范围以许可证核定为准);经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2016-01-07 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
罗啸 备案手机:*****
|
7 | 2014-10-13 | 负责人变更 |
徐晓晨 [退出]
|
王瑞芹 [新增]
|