序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-05 | 联络员备案 |
左志勇 *** 备案手机:***
|
张晓军 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-11-05 | 负责人变更 |
石岩 [退出]
|
薛磊 [新增]
|
3 | 2018-12-25 | 联络员备案 |
刘淑燕 *** 备案手机:***
|
左志勇 *** 备案手机:***
|
4 | 2018-12-25 | 负责人变更 |
梁春惠 [退出]
|
石岩 [新增]
|
5 | 2017-07-05 | 经营范围变更 |
办理人民币存款、贷款、结算业务;办理票据贴现业务;代理****行金融债券业务;代理****行、代理兑付政府债券;代理收付款项;信用卡业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;结、售汇业务;国际结算业务;外汇票据的承兑和贴现;资信调查、咨询、见证业务;办理外汇信用卡的****行;代理国外信用卡的付款;通过上级行办理代客外汇买卖业务;经中国银监会批准的其它业务;代理中国人寿保险业务、中国太平洋保险业务、中国人民保险公司保险业务。***
|
办理人民币存款、贷款、结算业务;办理票据贴现业务;代理****行金融债券业务;代理****行、代理兑付政府债券;代理收付款项;信用卡业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;结、售汇业务;国际结算业务;外汇票据的承兑和贴现;资信调查、咨询、见证业务;办理外汇信用卡的****行;代理国外信用卡的付款;通过上级行办理代客外汇买卖业务;经中国银监会批准的其它业务;凭取得的保险兼业代理业务许可证按其核定范围和有效期限从事保险法律法规和行政规章制度许可范围内的险种。***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2015-11-16 | 联络员备案 |
|
刘淑燕
|
7 | 2015-11-16 | 企业类型变更 |
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
其他股份有限公司分公司(上市)
|
8 | 2015-11-16 | 负责人变更 |
杨科 [退出]
|
梁春惠 [新增]
|