序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-19 | 负责人变更 |
胡志强 [退出]
|
李雨橦 [新增]
|
2 | 2019-07-11 | 负责人变更 |
郝建军 [退出]
|
胡志强 [新增]
|
3 | 2017-11-22 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
张荣丽 备案手机:*****
|
4 | 2017-11-22 | 财务负责人 |
|
张荣丽
|
5 | 2015-08-05 | 负责人变更 |
张国林 [退出]
|
郝建军 [新增]
|