序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-13 | 负责人变更 |
潘海阔 [退出]
|
靳彼岸 [新增]
|
2 | 2021-01-13 | 联络员备案 |
梁宏侠 *** 备案手机:***
|
靳彼岸 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-04-09 | 负责人变更 |
孙宏伟 [退出]
|
潘海阔 [新增]
|
4 | 2016-12-26 | 名称变更 |
隆化县农村信用合作联社庙子沟分社
|
隆化县农村信用合作联社庙子沟信用社
|
5 | 2016-12-26 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
梁宏侠 备案手机:*****
|
6 | 2015-08-12 | 负责人变更 |
张洁华 [退出]
|
孙宏伟 [新增]
|