序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王玉满 | 51% | 1530.0万人民币 |
2 | 王伟 | 49% | 1470.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王玉满
|
|
2 |
王伟
|
|
3 |
修力伟
|
|
4 |
才相国
|
|
5 |
王浩铎
|
|
6 |
刘亚超
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
承德县恒伟矿业集团有限公司下院铁矿
|
王玉满 | 2011-11-14 |
2 |
承德县恒伟矿业集团有限公司铁选二分厂
|
王玉满 | 2011-07-14 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
雒明宇 [退出]
|
刘亚超 [新增]
|
2 | 2021-04-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王玉申 [退出]王伟于和民 [退出]王玉满魏新华 [退出]
|
王玉满修力伟 [新增]王浩铎 [新增]王伟才相国 [新增]
|
3 | 2017-11-20 | 分公司/分支机构备案 |
|
|
4 | 2017-11-20 | 分公司增加备案 |
|
|