序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 于秀艳 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
于秀艳
|
|
2 |
李孝明
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-02 | 章程备案 |
无
|
2021-12-01出资时间、营业期限变更,章程备案。
|
2 | 2021-12-02 | 投资人(股权)变更 |
于秀艳 出资 1000万人民币;
|
于秀艳 出资 1000万人民币;
|
3 | 2021-12-02 | 经营期限 |
2020年12月2日 至 2021年12月1日
|
2020年12月2日 至 2022年12月1日
|