序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王学军 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王学军
|
|
2 |
闫瑞军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘丹丹 [退出]
|
闫瑞军 [新增]
|
2 | 2021-08-27 | 投资人(股权)变更 |
计士军 出资 200万人民币; [退出]
|
王学军 出资 200万人民币; [新增]
|
3 | 2021-08-27 | 章程备案 |
无
|
2021-08-26股东、法定代表人变更,董事、监事、经理、联络员、章程备案。
|
4 | 2021-08-27 | 联络员备案 |
计士军 *** 备案手机:***
|
王学军 *** 备案手机:***
|
5 | 2021-08-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
计士军 [退出]
|
王学军 [新增]
|
6 | 2021-08-27 | 法定代表人变更 |
计士军
|
王学军
|
7 | 2021-07-29 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-07-27住所变更;章程修正案备案。
|
8 | 2021-07-29 | 地址变更 |
河北省承德市双桥区桥东飞机场世纪城三期11#楼2-1204-2(仅限办公)
|
河北省承德市双桥区大石庙镇迎宾佳苑第A3幢107铺-3
|