序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李明 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郝然
|
|
2 |
王佳栋
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-15 | 章程备案 |
无
|
2021-03-12原章程作废,备案新章程。
|
2 | 2019-10-16 | 财务负责人 |
王佳栋 ***
|
冯长生 ***
|
3 | 2019-10-16 | 财务负责人 |
王佳栋 ***
|
冯长生 ***2110032
|
4 | 2019-10-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王佳薇 [退出]
|
王佳栋 [新增]
|
5 | 2017-06-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李明 [退出]
|
郝然 [新增]
|
6 | 2017-06-06 | 经理备案 |
李明 [退出]
|
郝然 [新增]
|
7 | 2017-06-06 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-06-06执行董事(法定代表人)、经理变更;章程修正案备案。
|
8 | 2017-06-06 | 董事备案 |
李明 [退出]
|
郝然 [新增]
|
9 | 2017-06-06 | 法定代表人变更 |
李明
|
郝然
|
10 | 2017-06-06 | 联络员备案 |
李明 备案手机:*****
|
郝然 备案手机:*****
|