序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李桂凤 | 1000.0万人民币 | |
2 | 魏国君 | 1.42857% | 15.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
魏国君
|
|
2 |
牛建军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-03-20 | 经营期限(营业期限)变更 |
2006年9月7日 至 2026年9月6日
|
2006年9月7日 至 长期
|
2 | 2017-03-20 | 投资人(股权)变更 |
魏国君 出资 15万人民币;刘国才 出资 1035万人民币; [退出]
|
魏国君 出资 15万人民币;李桂凤 出资 1035.0000万人民币; [新增]
|
3 | 2015-10-26 | 出资日期变更 |
刘国才;魏国君;
|
刘国才;魏国君;
|
4 | 2015-10-26 | 注册资本(金)变更 |
50万人民币
|
1050.0000万人民币( + 2000% )
|
5 | 2015-10-26 | 出资比例变更 |
刘国才;魏国君;
|
刘国才;魏国君;
|
6 | 2015-10-26 | 财务负责人 |
|
杨艳玲
|
7 | 2015-10-26 | 投资人(股权)变更 |
魏国君 出资 15万人民币;刘国才 出资 35万人民币;
|
魏国君 出资 15万人民币;刘国才 出资 1035( + 2857.14286% )万人民币;
|
8 | 2015-10-26 | 联络员备案 |
|
胡楠
|