序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙成栋 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
雷雨
|
|
2 |
韩东
|
|
3 |
刘长曾
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
承德路阳矿业有限公司承德县路****分公司
|
许国军 | 2010-10-27 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙成功 [退出]
|
雷雨 [新增]
|
2 | 2019-11-22 | 法定代表人变更 |
孙成功
|
雷雨
|
3 | 2019-11-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王翠珍 [退出]
|
刘长曾 [新增]
|
4 | 2017-09-30 | 投资人(股权)变更 |
孙金霞 出资 100万人民币; [退出]
|
孙成栋 出资 100万人民币; [新增]
|
5 | 2016-12-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙成栋 [退出]
|
孙成功 [新增]
|
6 | 2016-12-23 | 董事备案 |
孙成栋 [退出]
|
孙成功 [新增]
|
7 | 2016-12-23 | 章程备案 |
无
|
2016-11-25变更股东。
|
8 | 2016-12-23 | 股东(****起人)认缴出资额 |
孙成栋 出资 100万人民币;
|
孙金霞 出资 100万人民币;
|
9 | 2016-12-23 | 法定代表人变更 |
孙成栋
|
孙成功
|
10 | 2016-12-23 | 投资人(股权)变更 |
孙成栋; [退出]
|
孙金霞; [新增]
|