序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 佟强 | 40% | 24.0万人民币 |
2 | 杨三萍 | 40% | 24.0万人民币 |
3 | 李桐 | 20% | 12.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郭海军
|
|
2 |
杨三萍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-11 | 经营范围变更 |
凭资质证从事水文地质、工程地质、环境地质调查;凭资质证从事固体矿产勘查;凭资质证从事地质灾害危险性评估;凭资质证从事地形测绘、工程测绘、房地产平面控制测绘、房产要素测绘。
|
凭资质证从事水文地质、工程地质、环境地质调查;凭资质证从事固体矿产勘查;凭资质证从事地质灾害危险性评估;凭资质证从事地形测绘、工程测绘、房地产平面控制测绘、房产要素测绘;环保技术咨询服务;生态资源监测;污染地块土壤污染状况调查服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2021-08-11 | 联络员备案 |
备案手机:
|
郭海军 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-08-11 | 法定代表人变更 |
李桐
|
郭海军
|
4 | 2021-08-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李桐 [退出]
|
郭海军 [新增]
|
5 | 2021-08-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
佟强 [退出]
|
郭海军 [新增]
|
6 | 2021-08-11 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-08-09法定代表人、经营范围变更;执行董事、经理、章程、联络员备案
|
7 | 2012-05-23 | 注册资本变更 |
20.0
|
60( + 200% )
|
8 | 2012-05-23 | 投资人(股权)变更 |
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,杨三萍,12.0,***,佟强,4.0,***,李桐,4.0
|
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,佟强,24.0( + 100% ),***,杨三萍,24.0,***,李桐,12.0
|
9 | 2011-06-26 | 投资人(股权)变更 |
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,杨三萍,6.0,***,佟强,4.0
|
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,佟强,4.0( - 33.33333% ),***,杨三萍,12.0,***,李桐,4.0
|
10 | 2011-06-26 | 法定代表人变更 |
佟强
|
李桐
|