序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杜学明 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杜学明
|
|
2 |
尹彩红
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-18 | 法定代表人变更 |
杜宝铮
|
杜学明
|
2 | 2021-05-18 | 财务负责人 |
杜学明 ***
|
杜宝铮 ***
|
3 | 2021-05-18 | 投资人(股权)变更 |
杜宝铮 出资 50万人民币; [退出]
|
杜学明 出资 50万人民币; [新增]
|
4 | 2021-05-18 | 章程备案 |
无
|
2021-04-23新章程备案
|
5 | 2021-05-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杜宝铮 [退出]
|
杜学明 [新增]
|
6 | 2018-04-24 | 章程备案 |
无
|
2018-04-10公司章程
|
7 | 2018-04-24 | 投资人(股权)变更 |
付英娜 出资 50万人民币; [退出]
|
杜宝铮 出资 50万人民币; [新增]
|
8 | 2018-04-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
付英娜 [退出]
|
杜宝铮 [新增]
|
9 | 2018-04-24 | 法定代表人变更 |
付英娜
|
杜宝铮
|