序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴立恒 | 100% | 2000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴立恒
|
|
2 |
景西朝
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-13 | 投资人(股权)变更 |
吴立恒 出资 50万人民币;
|
吴立恒 出资 2000( + 3900% )万人民币;
|
2 | 2022-04-13 | 注册资本变更 |
50万人民币
|
2000.000000万人民币( + 3900% )
|
3 | 2021-06-03 | 经营期限 |
2001年6月7日 至 2021年6月6日
|
2001年6月7日 至 长期
|
4 | 2021-06-03 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
5 | 2014-06-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王增勉 [退出]张济铎 [退出]
|
吴立恒 [新增]
|
6 | 2014-06-16 | 章程备案 |
无
|
2014-06-12原股东张济铎、王增勉将所持公司全部股份转让给新股东吴立恒。
|
7 | 2014-06-16 | 投资人(股权)变更 |
张济铎; [退出]王增勉; [退出]
|
吴立恒; [新增]
|
8 | 2014-06-16 | 董事备案 |
王增勉 [退出]张济铎 [退出]
|
吴立恒 [新增]
|
9 | 2014-06-16 | 法定代表人变更 |
张济铎
|
吴立恒
|
10 | 2009-07-21 | 地址变更 |
献县淮镇尚元子
|
献 县淮镇后厂
|