序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴保华 | 40% | 20万人民币 |
2 | 石会平 | 34% | 17万人民币 |
3 | 吴国祯 | 16% | 8万人民币 |
4 | 黄福才 | 10% | 5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴保华
|
|
2 |
石会平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-07-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄福才 [退出]吴国祯 [退出]吴保华
|
吴保华
|
2 | 2016-07-21 | 财务负责人 |
|
吴保华
|
3 | 2016-07-21 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
吴保华 备案手机:*****
|
4 | 2016-07-21 | 经营期限(营业期限)变更 |
2004年4月8日 至 2014年4月7日
|
2004年4月8日 至 2034年4月7日
|
5 | 2016-07-21 | 董事备案 |
黄福才 [退出]吴国祯 [退出]吴保华
|
吴保华
|
6 | 2016-07-21 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
石会平;吴保华;黄福才;吴国祯;
|
石会平;吴保华;黄福才;吴国祯;
|