序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 午易****展有限公司 | 100% | 10000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨连明
|
|
2 |
赵斌
|
|
3 |
赵卫东
|
|
4 |
陈静
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-31 | 经营范围变更 |
物联网技术开****与应用,物流信息咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
物联网技术开****与应用,物流信息咨询服务,一般货物仓储服务、仓储建设,场地出租,房屋租赁;货物包装、分拣、搬运、装卸服务;普通货运,货物专用运输(集装箱),货运代理服务,农产品配送(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
2 | 2019-01-07 | 投资人(股权)变更 |
北京瑞龙鼎策投资管理有限公司 出资 4800万人民币; [退出]午易****展有限公司 出资 5200万人民币;
|
午易****展有限公司 出资 10000( + 92.30769% )万人民币;
|
3 | 2019-01-07 | 市场主体类型变更 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
4 | 2019-01-07 | 章程备案 |
无
|
2019-01-05
|
5 | 2018-12-27 | 投资人(股权)变更 |
北京瑞龙鼎策投资管理有限公司 出资 4800万人民币;午易****展有限公司 出资 5200万人民币;
|
北京瑞龙鼎策投资管理有限公司 出资 4800万人民币;午易****展有限公司 出资 5200万人民币;
|
6 | 2018-12-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨鹏 [退出]
|
陈静 [新增]
|
7 | 2018-12-27 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(台港澳与境内合资)
|
其他有限责任公司
|
8 | 2018-12-27 | 章程备案 |
无
|
|
9 | 2018-12-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵斌 [退出]
|
杨连明 [新增]
|
10 | 2017-09-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马强 [退出]
|
杨鹏 [新增]
|