序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 新城控股集团企业管理有限公司 | 81% | 8910.0万人民币 |
2 | 上海新城万圣企业管理有限公司 | 19% | 2090.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨可
|
|
2 |
朱虹
|
|
3 |
李长见
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-24 | 投资人(股权)变更 |
新城控股集团企业管理有限公司 出资 10530万人民币;上海新城万圣企业管理有限公司 出资 2470万人民币;
|
新城控股集团企业管理有限公司 出资 8910( - 15.38462% )万人民币;上海新城万圣企业管理有限公司 出资 2090( - 15.38462% )万人民币;
|
2 | 2022-02-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王永皓 [退出]
|
李长见 [新增]
|
3 | 2022-02-24 | 章程备案 |
无
|
2022-02-21新章程
|
4 | 2022-02-24 | 注册资本变更 |
13000万人民币
|
11000.000000万人民币( - 15.38462% )
|
5 | 2020-05-26 | 经营范围变更 |
房地产开****经营;房地产租赁经营**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
房地产开****经营;房地产租赁经营;零售百货**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2020-05-26 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-05-22经营范围变更
|
7 | 2020-05-26 | 联络员备案 |
郭海燕 *** 备案手机:***
|
杨宁 *** 备案手机:***
|
8 | 2020-05-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈雷 [退出]
|
王永皓 [新增]
|
9 | 2019-06-26 | 章程备案 |
无
|
2019-06-17新章程
|
10 | 2019-06-26 | 注册资本变更 |
5000万人民币
|
13000.000000万人民币( + 160% )
|