序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 珠海隆乐新能源有限公司 | 100% | 900.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
钟朋格
|
|
2 |
薛三梅
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-17 | 财务负责人 |
邢丹红 ***
|
安贤珠 ***
|
2 | 2022-02-17 | 投资人(股权)变更 |
西安隆基新能源有限公司 出资 900万人民币; [退出]
|
珠海隆乐新能源有限公司 出资 900万人民币; [新增]
|
3 | 2022-02-17 | 章程备案 |
无
|
2022-02-07股东信息
|
4 | 2022-02-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
贺婧 [退出]
|
薛三梅 [新增]
|
5 | 2020-07-21 | 法定代表人变更 |
陶志强
|
钟朋格
|
6 | 2020-07-21 | 投资人(股权)变更 |
江苏隆基新能源有限公司 出资 900万人民币; [退出]
|
西安隆基新能源有限公司 出资 900万人民币; [新增]
|
7 | 2020-07-21 | 联络员备案 |
许立坡 *** 备案手机:***
|
薛三梅 *** 备案手机:***
|
8 | 2020-07-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陶志强 [退出]
|
钟朋格 [新增]
|
9 | 2018-12-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
方仲君 [退出]
|
陶志强 [新增]
|
10 | 2018-12-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
敖晓辉 [退出]
|
贺婧 [新增]
|