序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵越 | 70% | 10500.0万人民币 |
2 | 王洪海 | 30% | 4500.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
崔玉平
|
|
2 |
王洪海
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
汇海担保有限公司高邑分公司
|
高欠娣 | 2013-05-02 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-10 | 经营范围变更 |
借款担保、****行债券担保等融资担保业务**(融资担保业务经营许可证有效期至2021年6月12日);诉讼保全担保、投标担保、工程履约担保;与担保业务有关的咨询等服务业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
借款担保、****行债券担保等融资担保业务**(融资担保业务经营许可证有效期至2022年6月12日);诉讼保全担保、投标担保、工程履约担保;与担保业务有关的咨询等服务业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动;一般经营项目,可依法自主开展经营活动)**
|
2 | 2021-08-10 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-08-10经营范围
|
3 | 2021-06-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
梁超 [退出]
|
崔玉平 [新增]
|
4 | 2021-06-28 | 法定代表人变更 |
梁超
|
崔玉平
|
5 | 2021-06-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
温增果 [退出]
|
崔玉平 [新增]
|
6 | 2020-09-30 | 经营范围变更 |
借款担保、****行债券担保等融资担保业务**(融资担保业务经营许可证有效期至2019年12月12日);诉讼保全担保、投标担保、工程履约担保;与担保业务有关的咨询等服务业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
借款担保、****行债券担保等融资担保业务**(融资担保业务经营许可证有效期至2021年6月12日);诉讼保全担保、投标担保、工程履约担保;与担保业务有关的咨询等服务业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
7 | 2020-09-30 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-09-30经营范围
|
8 | 2020-09-30 | 经营范围变更 |
借款担保、****行债券担保等融资担保业务**(融资担保业务经营许可证有效期至2019年12月12日);诉讼保全担保、投标担保、工程履约担保;与担保业务有关的咨询等服务业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
借款担保、****行债券担保等融资担保业务**;诉讼保全担保、投标担保、工程履约担保;与担保业务有关的咨询等服务业务。(许可证有效期至2021年6月12日)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
9 | 2019-05-16 | 经营范围变更 |
贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保;诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务、以自有资金进行投资(许可证有效期至2018年12月12日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
借款担保、****行债券担保等融资担保业务**(融资担保业务经营许可证有效期至2019年12月12日);诉讼保全担保、投标担保、工程履约担保;与担保业务有关的咨询等服务业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
10 | 2019-05-16 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-05-16
|