序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-29 | 负责人变更 |
张玉杰 [退出]
|
刘国行 [新增]
|
2 | 2017-09-22 | 经营期限(营业期限)变更 |
2007年7月12日 至 2017年7月12日
|
2007年7月12日 至 长期
|
3 | 2016-05-19 | 经营期限(营业期限)变更 |
2007年7月12日 至 2017年7月12日
|
2007年7月12日 至 2017年7月12日
|
4 | 2016-05-19 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
张玉杰 备案手机:*****
|
5 | 2016-05-19 | 负责人变更 |
王中臣 [退出]
|
张玉杰 [新增]
|