序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-28 | 联络员备案 |
丁明普 *** 备案手机:***
|
张越杰 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-09-28 | 财务负责人 |
丁明普 ***
|
崔砚明 ***
|
3 | 2020-09-28 | 负责人变更 |
丁明普 [退出]
|
崔砚明 [新增]
|
4 | 2016-05-19 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
丁明普 备案手机:*****
|
5 | 2016-05-19 | 负责人变更 |
张海升 [退出]
|
丁明普 [新增]
|
6 | 2016-05-19 | 经营期限(营业期限)变更 |
2007年7月12日 至 2017年7月12日
|
2007年7月12日 至 长期
|