序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张胜峰 | 90% | 2250.0万人民币 |
2 | 刘金艳 | 10% | 250.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张胜峰
|
|
2 |
吕振华
|
|
3 |
刘金艳
|
|
4 |
李长友
|
|
5 |
于艳明
|
|
6 |
刘江龙
|
|
7 |
王晶
|
|
8 |
刘晓彤
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王晶刘江龙张玉 [退出]
|
刘晓彤 [新增]刘江龙王晶
|
2 | 2021-09-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘江龙董玉涛 [退出]王晶
|
刘江龙张玉 [新增]王晶
|
3 | 2021-06-29 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-06-29经营范围
|
4 | 2021-06-29 | 经营范围变更 |
模具技术开****;模具制造;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。**
|
模具技术开****;模具制造;货物进出口;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。**
|
5 | 2019-12-04 | 注册资本变更 |
1500万人民币
|
2500.000000万人民币( + 66.66667% )
|
6 | 2019-12-04 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-12-04注册资本
|
7 | 2016-04-13 | 注册资本(金)变更 |
500万人民币
|
1500.0000万人民币( + 200% )
|
8 | 2016-03-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吕振华 [退出]
|
董玉涛 [新增]王晶 [新增]刘江龙 [新增]
|
9 | 2016-03-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张胜峰
|
刘金艳 [新增]张胜峰吕振华 [新增]李长友 [新增]于艳明 [新增]
|
10 | 2016-03-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
吕振华
|