序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 汪俊芹 | 75% | 75万人民币 |
2 | 赵盼盼 | 25% | 25万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
汪俊芹
|
|
2 |
赵盼盼
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-09-06 | 投资人(股权)变更 |
赵盼盼 出资 25万人民币;陈玉林 出资 75万人民币; [退出]
|
赵盼盼 出资 25万人民币;汪俊芹 出资 75万人民币; [新增]
|
2 | 2019-05-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈玉林 [退出]
|
汪俊芹 [新增]
|
3 | 2019-05-12 | 法定代表人变更 |
陈玉林
|
汪俊芹
|
4 | 2018-12-28 | 法定代表人变更 |
汪俊芹
|
陈玉林
|
5 | 2018-12-28 | 财务负责人 |
陈玉林 ***
|
陈玉林 ***
|
6 | 2018-12-28 | 联络员备案 |
陈玉林 *** 备案手机:***
|
陈玉林 *** 备案手机:***
|
7 | 2018-12-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
汪俊芹 [退出]
|
陈玉林 [新增]
|
8 | 2018-12-28 | 投资人(股权)变更 |
赵盼盼 出资 25万人民币;汪俊芹 出资 75万人民币; [退出]
|
赵盼盼 出资 25万人民币;陈玉林 出资 75万人民币; [新增]
|
9 | 2018-07-03 | 投资人(股权)变更 |
赵盼盼 出资 25万人民币;陈玉林 出资 75万人民币; [退出]
|
赵盼盼 出资 25万人民币;汪俊芹 出资 75万人民币; [新增]
|
10 | 2018-07-03 | 法定代表人变更 |
陈玉林
|
汪俊芹
|