序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 港华燃气投资有限公司 | 90% | 900.0万人民币 |
2 | 邢广振 | 10% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蔡建金
|
|
2 |
孙云峰
|
|
3 |
邢广振
|
|
4 |
张卫东
|
|
5 |
卢崇文
|
|
6 |
董玉华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-11 | 董事备案 |
邢广振张卫东蔡建金刘諬霟 [退出]
|
邢广振孙云峰 [新增]张卫东蔡建金
|
2 | 2021-06-16 | 章程修正案备案 |
无
|
2021-05-18 章程修正案
|
3 | 2021-06-16 | 法定代表人变更 |
刘諬霟
|
蔡建金
|
4 | 2021-06-16 | 地址变更 |
河北省沧县旧州镇
|
河北省沧县仵龙堂乡东官庄村
|
5 | 2020-10-14 | 法定代表人变更 |
刘启鸿
|
刘諬霟
|
6 | 2020-10-14 | 董事备案 |
蔡建金张卫东邢广振刘启鸿 [退出]
|
张卫东刘諬霟 [新增]蔡建金邢广振
|
7 | 2020-06-22 | 董事备案 |
张卫东张彦 [退出]刘启鸿邢广振
|
刘启鸿邢广振张卫东蔡建金 [新增]
|
8 | 2019-04-23 | 董事备案 |
安永琦 [退出]邢广振张卫东刘启鸿
|
邢广振刘启鸿张卫东张彦 [新增]
|
9 | 2018-04-18 | 财务负责人 |
范燕辉 ***
|
张煜婉 ***
|
10 | 2017-08-28 | 监事备案 |
董玉华苏炎 [退出]
|
卢崇文 [新增]董玉华
|