序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-28 | 负责人变更 |
郑瑞峰 [退出]
|
臧挠 [新增]
|
2 | 2018-05-14 | 负责人变更 |
于宝胜 [退出]
|
郑瑞峰 [新增]
|
3 | 2017-06-08 | 负责人变更 |
吴建忠 [退出]
|
于宝胜 [新增]
|
4 | 2016-12-12 | 负责人变更 |
杜晓东 [退出]
|
吴建忠 [新增]
|