序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-01 | 负责人变更 |
梁宝龙 [退出]
|
郭鹏军 [新增]
|
2 | 2020-01-22 | 负责人变更 |
夏全明 [退出]
|
梁宝龙 [新增]
|
3 | 2015-12-25 | 联络员备案 |
备案手机:
|
高继光 *** 备案手机:
|
4 | 2015-12-25 | 负责人变更 |
韩文金 [退出]
|
夏全明 [新增]
|
5 | 2015-08-13 | 经营范围变更 |
吸收公众存款、****放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理****行金融债券、代理****行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;个人黄金买卖业务;代理开放式基金业务;代理企业财产保险、家庭财产保险、建筑工程保险、安装工程保险、机动车辆保险、意外伤害保险、健康保险、人寿保险(保险兼业代理业务许可证有效期至2015年5月11日);经中国银行业监督管理部门批准的其他业务。**
|
吸收公众存款、****放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理****行金融债券、代理****行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;个人黄金买卖业务;代理开放式基金业务;经中国银行业监督管理部门批准的其他业务;代理保险业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。**
|