序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 马连岐 | 78% | 1560万人民币 |
2 | 刘翔 | 20% | 400万人民币 |
3 | 郝勇 | 0.5% | 10万人民币 |
4 | 邵先跃 | 0.5% | 10万人民币 |
5 | 孙博浩 | 0.5% | 10万人民币 |
6 | 朱文卿 | 0.5% | 10万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-12-29 | 章程备案 |
无
|
2018-12-26新章程
|
2 | 2018-12-29 | 投资人(股权)变更 |
马连岐 出资 1570万人民币;刘翔 出资 400万人民币;朱文卿 出资 10万人民币;孙博浩 出资 10万人民币;邵先跃 出资 10万人民币;
|
马连岐 出资 1560( - 0.63694% )万人民币;刘翔 出资 400万人民币;朱文卿 出资 10万人民币;孙博浩 出资 10万人民币;邵先跃 出资 10万人民币;郝勇 出资 10万人民币; [新增]
|
3 | 2018-11-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王哲 [退出]
|
刘翔 [新增]
|
4 | 2018-11-14 | 投资人(股权)变更 |
郝勇 出资 1600万人民币; [退出]王哲 出资 400万人民币; [退出]
|
马连岐 出资 1570万人民币; [新增]刘翔 出资 400万人民币; [新增]朱文卿 出资 10万人民币; [新增]孙博浩 出资 10万人民币; [新增]邵先跃 出资 10万人民币; [新增]
|
5 | 2018-11-14 | 联络员备案 |
郝勇 *** 备案手机:***
|
马连岐 *** 备案手机:***
|
6 | 2018-11-14 | 法定代表人变更 |
郝勇
|
马连岐
|
7 | 2018-11-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郝勇 [退出]
|
马连岐 [新增]
|
8 | 2018-11-14 | 章程备案 |
无
|
2018-11-06法定代表人、股东
|
9 | 2018-04-11 | 投资人(股权)变更 |
郝勇 出资 1100万人民币;高亚琦 出资 500万人民币; [退出]王哲 出资 400万人民币;
|
郝勇 出资 1600( + 45.45455% )万人民币;王哲 出资 400万人民币;
|
10 | 2018-04-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
高亚琦 [退出]
|
王哲 [新增]
|