序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 武建新 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
武建新
|
|
2 |
方宝宇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-15 | 投资人(股权)变更 |
林炳坤 出资 50万人民币; [退出]
|
武建新 出资 50万人民币; [新增]
|
2 | 2020-10-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
林炳新 [退出]
|
方宝宇 [新增]
|
3 | 2020-10-15 | 联络员备案 |
林炳坤 *** 备案手机:***
|
武建新 *** 备案手机:***
|
4 | 2020-10-15 | 法定代表人变更 |
林炳坤
|
武建新
|
5 | 2020-10-15 | 章程备案 |
无
|
2020-10-12新章程
|
6 | 2020-10-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
林炳坤 [退出]
|
武建新 [新增]
|
7 | 2019-10-29 | 章程备案 |
无
|
2019-10-22新章程
|
8 | 2019-10-29 | 法定代表人变更 |
丁学坤
|
林炳坤
|
9 | 2019-10-29 | 联络员备案 |
丁学坤 *** 备案手机:***
|
林炳坤 *** 备案手机:***
|
10 | 2019-10-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
丁学坤 [退出]
|
林炳坤 [新增]
|