序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-27 | 负责人变更 |
刘永庆 [退出]
|
鲁爱民 [新增]
|
2 | 2021-05-31 | 负责人变更 |
刘国旺 [退出]
|
刘永庆 [新增]
|
3 | 2019-10-31 | 负责人变更 |
王继承 [退出]
|
刘国旺 [新增]
|
4 | 2019-08-20 | 负责人变更 |
鲁爱民 [退出]
|
王继承 [新增]
|
5 | 2018-08-30 | 负责人变更 |
侯树旺 [退出]
|
鲁爱民 [新增]
|
6 | 2018-02-01 | 负责人变更 |
杨立洪 [退出]
|
侯树旺 [新增]
|
7 | 2017-08-10 | 负责人变更 |
刘国旺 [退出]
|
杨立洪 [新增]
|
8 | 2017-03-06 | 经营场所变更 |
献 县北环路与东升路交叉路口的迎春小区综合楼
|
献 县学府大街36-10号
|
9 | 2016-04-28 | 负责人变更 |
侯树旺 [退出]
|
刘国旺 [新增]
|
10 | 2016-04-28 | 财务负责人 |
|
李权
|