序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-21 | 负责人变更 |
任丽勤 [退出]
|
郑静静 [新增]
|
2 | 2017-07-28 | 负责人变更 |
刘玉明 [退出]
|
任丽勤 [新增]
|
3 | 2015-10-21 | 联络员备案 |
|
刘玉明
|
4 | 2015-10-21 | 名称变更 |
中国农业银行股份有限公司青县会川路分理处
|
中国农业银行股份有限公司青县会川路支行
|
5 | 2015-10-21 | 财务负责人 |
|
颜培森
|
6 | 2014-07-03 | 负责人变更 |
代其升 [退出]
|
刘玉明 [新增]
|