序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-19 | 负责人变更 |
刘霄 [退出]
|
杨德胜 [新增]
|
2 | 2021-07-20 | 负责人变更 |
孙世会 [退出]
|
刘霄 [新增]
|
3 | 2020-10-29 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
河北省沧州市海兴县海政路南兴达街04、05铺
|
河北省沧州市海兴县城振兴路北、中心街东3楼
|
4 | 2020-10-29 | 负责人变更 |
李晋 [退出]
|
孙世会 [新增]
|
5 | 2020-04-17 | 负责人变更 |
王志 [退出]
|
李晋 [新增]
|
6 | 2019-08-09 | 负责人变更 |
鲁洪鹏 [退出]
|
王志 [新增]
|