序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-23 | 负责人变更 |
袁学雷 [退出]
|
田萌 [新增]
|
2 | 2017-01-13 | 负责人变更 |
唐景春 [退出]
|
袁学雷 [新增]
|
3 | 2016-03-29 | 财务负责人 |
|
|
4 | 2016-03-29 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
唐景春 备案手机:*****
|
5 | 2016-03-29 | 负责人变更 |
张秀军 [退出]
|
唐景春 [新增]
|
6 | 2015-02-28 | 负责人变更 |
梁云贵 [退出]
|
张秀军 [新增]
|
7 | 2015-02-28 | 经营范围变更 |
吸收公众存款;****放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理****行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借; 从事银行卡业务(借记卡);代理收付款项及代理保险业务;经中国银行业监督管理委员会及其派出机构批准的其他业务**
|
吸收公众存款;****放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理****行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借; 从事银行卡业务(借记卡);代理收付款项及代理保险业务;经中国银行业监督管理委员会及其派出机构批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
8 | 2014-05-13 | 负责人变更 |
邢勇 [退出]
|
梁云贵 [新增]
|
9 | 负责人变更 |
张秀军 [退出]
|
唐景春 [新增]
|
|
10 | 负责人变更 |
袁学雷 [退出]
|
田萌 [新增]
|