序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-23 | 负责人变更 |
冯福旺 [退出]
|
刘杨 [新增]
|
2 | 2020-10-12 | 负责人变更 |
王香雪 [退出]
|
冯福旺 [新增]
|
3 | 2017-01-24 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
王香雪 备案手机:*****
|
4 | 2017-01-24 | 财务负责人 |
|
王红辉
|
5 | 2017-01-24 | 负责人变更 |
回永超 [退出]
|
王香雪 [新增]
|
6 | 2015-02-25 | 负责人变更 |
臧春义 [退出]
|
回永超 [新增]
|