序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-24 | 负责人变更 |
田萌 [退出]
|
郭洪岗 [新增]
|
2 | 2017-01-24 | 负责人变更 |
吴树东 [退出]
|
田萌 [新增]
|
3 | 2016-03-31 | 财务负责人 |
|
吴树东
|
4 | 2016-03-31 | 负责人变更 |
杨金松 [退出]
|
吴树东 [新增]
|
5 | 2016-03-31 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
吴树东 备案手机:*****
|
6 | 2014-04-14 | 负责人变更 |
魏炳武 [退出]
|
杨金松 [新增]
|