序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-23 | 负责人变更 |
刘杨 [退出]
|
臧宪伟 [新增]
|
2 | 2017-01-16 | 负责人变更 |
卢相前 [退出]
|
刘杨 [新增]
|
3 | 2016-04-25 | 负责人变更 |
杜强 [退出]
|
卢相前 [新增]
|
4 | 2016-04-25 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
卢相前 备案手机:*****
|
5 | 2015-02-28 | 负责人变更 |
杨明星 [退出]
|
杜强 [新增]
|
6 | 负责人变更 |
卢相前 [退出]
|
刘杨 [新增]
|
|
7 | 负责人变更 |
杜强 [退出]
|
卢相前 [新增]
|
|
8 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
卢相前 备案手机:*****
|
|
9 | 负责人变更 |
杨明星 [退出]
|
杜强 [新增]
|