序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈强 | 100% | 1150.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈强
|
|
2 |
李洪国
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-22 | 地址变更 |
河北省沧州市泊头市交河镇封屯村S302省道南侧
|
河北省沧州市泊头市四营镇范留慈路口西行50米路北
|
2 | 2021-08-13 | 投资人(股权)变更 |
陈强 出资 300万人民币;
|
陈强 出资 1150( + 283.33333% )万人民币;
|
3 | 2021-08-13 | 注册资本变更 |
300万人民币
|
1150.000000万人民币( + 283.33333% )
|
4 | 2021-03-29 | 财务负责人 |
韩春梅 ***
|
冯凌燕 ***
|
5 | 2021-03-29 | 法定代表人变更 |
穆巨珍
|
陈强
|
6 | 2021-03-29 | 投资人(股权)变更 |
穆巨珍 出资 300万人民币; [退出]
|
陈强 出资 300万人民币; [新增]
|
7 | 2021-03-29 | 地址变更 |
河北省沧州市泊头市南仓街
|
河北省沧州市泊头市交河镇封屯村S302省道南侧
|
8 | 2021-03-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
穆巨珍 [退出]
|
陈强 [新增]
|
9 | 2021-03-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王振峰 [退出]
|
李洪国 [新增]
|
10 | 2019-09-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王贝贝 [退出]
|
王振峰 [新增]
|