序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-11 | 负责人变更 |
刘学丰 [退出]
|
谷浩 [新增]
|
2 | 2018-01-22 | 负责人变更 |
冯韦 [退出]
|
刘学丰 [新增]
|
3 | 2017-02-13 | 隶属企业名称变更 |
河北沧兴物资集团物业服务有限公司
|
沧兴集团物业有限公司
|
4 | 2017-02-13 | 隶属企业名称变更 |
沧兴集团物业有限公司
|
沧兴物业沧州有限公司
|
5 | 2017-02-13 | 名称变更 |
沧兴集团物业有限公司沧县分公司
|
沧兴物业沧州有限公司沧县分公司
|
6 | 2015-10-14 | 负责人变更 |
杨焕霞 [退出]
|
冯韦 [新增]
|
7 | 2015-10-14 | 财务负责人 |
|
|
8 | 2015-10-14 | 联络员备案 |
|
孟欣
|
9 | 2015-01-16 | 负责人变更 |
王磊 [退出]
|
杨焕霞 [新增]
|
10 | 2013-06-14 | 其他事项备案 |
杨焕平
|
王磊
|