序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 沧州市浩鼎运输有限公司 | 99% | 495万人民币 |
2 | 付晓红 | 1% | 5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张志彬
|
|
2 |
王俊香
|
|
3 |
吴龙山
|
|
4 |
苏文龙
|
|
5 |
付晓慧
|
|
6 |
郝秀云
|
|
7 |
刘亚军
|
|
8 |
张秀丽
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郝秀云于晓霞 [退出]刘亚军
|
郝秀云刘亚军张秀丽 [新增]
|
2 | 2019-01-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张兴福 [退出]苏文龙付晓慧王俊香张志彬
|
王俊香付晓慧吴龙山 [新增]苏文龙张志彬
|
3 | 2018-04-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张兴福苏文龙付晓红 [退出]张志彬王俊香
|
付晓慧 [新增]张兴福张志彬苏文龙王俊香
|
4 | 2018-04-10 | 财务负责人 |
付晓红 ***
|
付晓慧 ***
|
5 | 2015-12-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张志彬
|
张志彬
|
6 | 2015-12-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张志彬
|
王俊香 [新增]张兴福 [新增]付晓红 [新增]苏文龙 [新增]张志彬
|
7 | 2015-12-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王俊香 [退出]
|
于晓霞 [新增]郝秀云 [新增]刘亚军 [新增]
|
8 | 2015-12-11 | 经营期限(营业期限)变更 |
2013年11月6日 至 2033年11月5日
|
2013年11月6日 至 长期
|
9 | 2015-12-11 | 财务负责人 |
付晓红
|
付晓红
|
10 | 2015-12-11 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
沧州市浩鼎运输有限公司;付晓红;
|
沧州市浩鼎运输有限公司;付晓红;
|