序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙培良 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙培良
|
|
2 |
娄寿琴
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-15 | 投资人(股权)变更 |
孙培良 出资 20万人民币;
|
孙培良 出资 1000( + 4900% )万人民币;
|
2 | 2019-08-15 | 注册资本变更 |
20万人民币
|
1000.000000万人民币( + 4900% )
|
3 | 2018-06-22 | 章程备案 |
无
|
2018-06-04股东孙如意将其所持公司全部股权转让给新股东孙培良;公司股东由孙如意变更为孙培良。
|
4 | 2018-06-22 | 投资人(股权)变更 |
孙如意 出资 20万人民币; [退出]
|
孙培良 出资 20.000000万人民币; [新增]
|
5 | 2018-06-22 | 法定代表人变更 |
孙如意
|
孙培良
|
6 | 2017-05-24 | 财务负责人 |
|
孙如意
|
7 | 2017-05-24 | 投资人(股权)变更 |
娄寿琴 出资 10万人民币; [退出]孙培良 出资 10万人民币; [退出]
|
孙如意 出资 20万人民币; [新增]
|
8 | 2017-05-24 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
孙如意 备案手机:*****
|
9 | 2017-05-24 | 法定代表人变更 |
孙培良
|
孙如意
|
10 | 2017-05-24 | 章程备案 |
无
|
2017-05-24股东孙培良将所持公司10万元(占公司注册资本50%)股权转让给新股东孙如意;股东娄寿琴将所持公司10万元(占公司注册资本50%)股权转让给新股东孙如意;公司股东由孙培良、娄寿琴变更为孙如意。
|