序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王国庆 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王国庆
|
|
2 |
刘宝贵
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-10-15 | 经营期限 |
2015年11月3日 至 2018年11月2日
|
2015年11月3日 至 2035年11月2日
|