序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘艳军 | 25.94% | 259.4万人民币 |
2 | 周如峰 | 22.22% | 222.2万人民币 |
3 | 于洪虎 | 22.22% | 222.2万人民币 |
4 | 唐润生 | 14.81% | 148.1万人民币 |
5 | 罗茂占 | 14.81% | 148.1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
任玉藏
|
|
2 |
于洪虎
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-27 | 其他事项备案 |
刘艳军 出资 12.97万人民币;周如峰 出资 11.11万人民币;罗茂占 出资 7.405万人民币;唐润生 出资 7.405万人民币;于洪虎 出资 11.11万人民币;
|
刘艳军 出资 259.4万人民币;周如峰 出资 222.2万人民币;罗茂占 出资 148.1万人民币;唐润生 出资 148.1万人民币;于洪虎 出资 222.2万人民币;
|
2 | 2020-04-28 | 投资人(股权)变更 |
于洪玉 出资 33.5万人民币; [退出]李文超 出资 16.5万人民币; [退出]
|
刘艳军 出资 12.97万人民币; [新增]周如峰 出资 11.11万人民币; [新增]罗茂占 出资 7.405万人民币; [新增]唐润生 出资 7.405万人民币; [新增]于洪虎 出资 11.11万人民币; [新增]
|
3 | 2020-04-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李文超 [退出]
|
于洪虎 [新增]
|
4 | 2020-02-25 | 经营期限 |
2010年3月24日 至 2020年3月23日
|
2010年3月24日 至 2040年3月23日
|
5 | 2018-12-07 | 法定代表人变更 |
韩景亮
|
任玉藏
|
6 | 2018-12-07 | 经营范围变更 |
普货运输、危险货物运输(第三类,第八类);销售道路沥青、重油、化工产品(危险化学品除外)、道路工程材料、工业用燃料油。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
普货运输、危险货物运输(第三类,第八类)(道路运输经营许可证有效期至2022年5月9日);销售道路沥青、化工产品(危险化学品除外)、道路工程材料、工业用燃料油。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2017-11-28 | 法定代表人变更 |
于双强
|
韩景亮
|
8 | 2016-01-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
于洪珍 [退出]
|
李文超 [新增]
|
9 | 2016-01-21 | 监事备案 |
于洪珍 [退出]
|
李文超 [新增]
|
10 | 2016-01-21 | 投资人(股权)变更 |
于洪珍 出资 20万人民币; [退出]高庆国 出资 30万人民币; [退出]
|
于洪玉 出资 33.5万人民币; [新增]李文超 出资 16.5万人民币; [新增]
|