序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李金荣 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李金荣
|
|
2 |
张汉清
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-26 | 法定代表人变更 |
姬志峰
|
李金荣
|
2 | 2021-11-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李金荣 [退出]
|
张汉清 [新增]
|
3 | 2021-11-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姬志峰 [退出]
|
李金荣 [新增]
|
4 | 2021-11-26 | 联络员备案 |
李金荣 *** 备案手机:***
|
李金荣 *** 备案手机:***
|
5 | 2021-09-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张军才 [退出]
|
李金荣 [新增]
|
6 | 2021-09-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李金荣 [退出]
|
姬志峰 [新增]
|
7 | 2021-04-22 | 章程备案 |
无
|
|
8 | 2021-04-22 | 经营范围变更 |
农作物种植、销售,畜禽养殖、销售;农产品、农副产品收购及加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
农作物种植、销售;畜禽养殖、销售;农产品、农副产品收购及加工及以上产品的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2021-02-25 | 章程备案 |
无
|
|
10 | 2021-02-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李金荣 [退出]
|
姬志峰 [新增]
|