序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 新奥集团股份有限公司 | 100% | 12383.946000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵小文
|
|
2 |
蒋承宏
|
|
3 |
金永生
|
|
4 |
史玉江
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
新奥博为技术有限公司北京办事处
|
洪耀磊` | 2004-11-24 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张利宾 [退出]
|
史玉江 [新增]
|
2 | 2021-08-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨宇 [退出]赵磊 [退出]孙云权 [退出]金永生赵小文
|
赵小文金永生蒋承宏 [新增]
|
3 | 2021-08-04 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
4 | 2021-08-04 | 章程备案 |
无
|
2021-07-16备案新章程
|
5 | 2021-08-04 | 投资人(股权)变更 |
新奥集团股份有限公司 出资 8049.5649万人民币;赵磊 出资 4334.3811万人民币; [退出]
|
新奥集团股份有限公司 出资 12383.946000( + 53.84615% )万人民币;
|
6 | 2021-03-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李宁 [退出]
|
张利宾 [新增]
|
7 | 2018-11-28 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-11-07章程修正案
|
8 | 2018-11-28 | 经营期限 |
2003年12月19日 至 2018年12月18日
|
2003年12月19日 至 长期
|
9 | 2018-06-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙云权甘中学 [退出]赵磊金永生赵小文杨宇
|
孙云权金永生赵小文杨宇赵磊
|
10 | 2018-06-22 | 财务负责人 |
马海峰 ***
|
王辉 ***
|