序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李献英 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李献英
|
|
2 |
李洪葛
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
廊坊万盛餐饮服务有限公司固安分公司
|
李洪葛 | 2017-05-12 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-05 | 法定代表人变更 |
李洪葛
|
李献英
|
2 | 2021-01-05 | 章程备案 |
无
|
2020-12-29变更股权
|
3 | 2021-01-05 | 财务负责人 |
李春梅 ***
|
于桂芬 ***
|
4 | 2021-01-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李洪葛 [退出]
|
李献英 [新增]
|
5 | 2021-01-05 | 投资人(股权)变更 |
李洪葛 出资 300万人民币; [退出]
|
李献英 出资 300万人民币; [新增]
|
6 | 2021-01-05 | 联络员备案 |
李洪葛 *** 备案手机:***
|
李献英 *** 备案手机:***
|
7 | 2021-01-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李献英 [退出]
|
李洪葛 [新增]
|
8 | 2019-02-28 | 地址变更 |
河北省廊坊市固安县新源东街北侧、学府芳园3#7号
|
河北省廊坊市固安县永定路东侧153号
|
9 | 2019-02-28 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-02-22章程
|
10 | 2017-07-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李洪葛
|
李洪葛
|