序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘立生 | 48% | 240万人民币 |
2 | 孟令刚 | 30% | 150万人民币 |
3 | 于明 | 22% | 110万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
于明
|
|
2 |
刘立生
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-20 | 投资人(股权)变更 |
于明 出资 260万人民币;刘立生 出资 240万人民币;
|
于明 出资 110( - 57.69231% )万人民币;刘立生 出资 240万人民币;孟令刚 出资 150万人民币; [新增]
|
2 | 2020-08-20 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-08-19章程修正案
|
3 | 2018-07-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
韩影辉 [退出]
|
于明 [新增]
|
4 | 2018-07-26 | 财务负责人 |
韩影辉 ***
|
于明 ***
|
5 | 2018-07-26 | 投资人(股权)变更 |
韩影辉 出资 120万人民币; [退出]王磊 出资 120万人民币; [退出]于明 出资 140万人民币;刘立生 出资 120万人民币;
|
于明 出资 260( + 85.71429% )万人民币;刘立生 出资 240( + 100% )万人民币;
|
6 | 2018-07-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
于明 [退出]
|
刘立生 [新增]
|
7 | 2018-07-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
于明
|
8 | 2018-07-26 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-07-18章程修正案备案
|
9 | 2018-07-26 | 法定代表人变更 |
韩影辉
|
于明
|
10 | 2018-07-26 | 联络员备案 |
韩影辉 *** 备案手机:***
|
刘立生 *** 备案手机:***
|