序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 董宪民 | 70% | 70万人民币 |
2 | 董秋臣 | 30% | 30万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
董宪民
|
|
2 |
董秋臣
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-08-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
董秋妹 [退出]
|
董秋臣 [新增]
|
2 | 2017-08-23 | 监事备案 |
董秋妹 [退出]
|
董秋臣 [新增]
|
3 | 2017-08-23 | 投资人(股权)变更 |
董秋妹 出资 30万人民币; [退出]董宪民 出资 70万人民币;
|
董秋臣 出资 30万人民币; [新增]董宪民 出资 70万人民币;
|
4 | 2015-04-08 | 经营期限(营业期限)变更 |
2005-04-18~2015-04-17
|
2005-04-18~2025-04-17
|