序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-30 | 负责人变更 |
赵瑞娟 [退出]
|
解振 [新增]
|
2 | 2019-06-13 | 负责人变更 |
苗微微 [退出]
|
赵瑞娟 [新增]
|
3 | 2018-04-04 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
河北省廊坊市广阳区华夏幸福城润园S2-106号
|
河北省廊坊市广阳区康庄小区甲1#2号3层
|
4 | 2018-04-04 | 名称变更 |
第一创业证券股份有限公司廊坊永兴路证券营业部
|
第一创业证券股份有限公司廊坊建设北路证券营业部
|
5 | 2016-11-15 | 财务负责人 |
|
冯家嫝 ***
|
6 | 2016-11-15 | 市场主体类型变更 |
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
其他股份有限公司分公司(上市)
|
7 | 2016-11-15 | 负责人变更 |
闫春青 [退出]
|
苗微微 [新增]
|
8 | 2016-11-15 | 联络员备案 |
备案手机:
|
平彦坤 *** 备案手机:***
|
9 | 2015-04-22 | 负责人变更 |
张海军 [退出]
|
闫春青 [新增]
|