序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 阿列芭娜有限责任公司 | 100% | 800.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
维兰特•弗兰克
|
|
2 |
马库斯•巴德
|
|
3 |
Bernd Peter Dahmen(贝尔·彼得·达曼)
|
|
4 |
盖•菲利普•穆勒
|
|
5 |
弗洛里安•埃斯曼
|
|
6 |
宋非
|
|
7 |
罗尔夫·波多巴·布巴赫
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
丝吉利娅奥彼窗门五金(三河)有限公司上海分公司
|
蔡峥 | 2012-09-05 |
2 |
丝吉利娅奥彼窗门五金(三河)有限公司深圳分公司
|
翟朋举 | 2012-05-22 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-22 | 董事备案 |
盖•菲利普•穆勒维兰特•弗兰克塞巴斯蒂安·施密特 [退出]马库斯•巴德Bernd Peter Dahmen(贝尔·彼得·达曼)
|
马库斯•巴德盖•菲利普•穆勒弗洛里安•埃斯曼 [新增]Bernd Peter Dahmen(贝尔·彼得·达曼)维兰特•弗兰克
|
2 | 2020-06-18 | 董事备案 |
盖•菲利普•穆勒维兰特.弗兰克Bernd Peter Dahmen(贝尔·彼得·达曼)秦建平 [退出]塞巴斯蒂安·施密特
|
盖•菲利普•穆勒塞巴斯蒂安·施密特维兰特.弗兰克Bernd Peter Dahmen(贝尔·彼得·达曼)马库斯•巴德 [新增]马库斯?巴德 [新增]
|
3 | 2019-12-02 | 董事备案 |
秦建平Bernd Peter Dahmen(贝尔·彼得·达曼)盖•菲利普•穆勒维兰特.弗兰克Georg Wanders(乔治·万德斯) [退出]
|
塞巴斯蒂安·施密特 [新增]Bernd Peter Dahmen(贝尔·彼得·达曼)维兰特.弗兰克盖•菲利普•穆勒秦建平
|
4 | 2019-10-31 | 监事备案 |
Jörgen Hofmnn(约根·霍夫曼) [退出]
|
罗尔夫·波多巴·布巴赫 [新增]
|
5 | 2016-07-18 | 经理备案 |
秦建平 [退出]
|
宋非 [新增]
|
6 | 2015-12-10 | 章程修正案备案 |
无
|
章程修正案
|
7 | 2015-12-10 | 财务负责人 |
|
高静
|
8 | 2015-12-10 | 联络员备案 |
高静
|
高静
|