序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘长双 | 60% | 1200.0万人民币 |
2 | 何伟 | 40% | 800.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘长双
|
|
2 |
何伟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-20 | 投资人(股权)变更 |
刘长双 出资 1200万人民币;薛建伟 出资 800万人民币; [退出]
|
刘长双 出资 1200万人民币;何伟 出资 800万人民币; [新增]
|
2 | 2021-02-20 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-02-04监事由薛建伟变更为何伟,不设总经理
|
3 | 2021-02-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
薛建伟 [退出]
|
何伟 [新增]
|
4 | 2020-07-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘国旺 [退出]
|
薛建伟 [新增]
|
5 | 2020-07-15 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
6 | 2020-07-15 | 经营期限 |
2014年6月8日 至 2034年6月7日
|
2014年6月8日 至 长期
|
7 | 2020-07-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
柴爱峰 [退出]
|
刘长双 [新增]
|
8 | 2020-07-15 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-06-24章程修正案
|
9 | 2020-07-15 | 投资人(股权)变更 |
柴爱峰 出资 2000万人民币; [退出]
|
刘长双 出资 1200万人民币; [新增]薛建伟 出资 800万人民币; [新增]
|
10 | 2020-07-15 | 法定代表人变更 |
柴爱峰
|
刘长双
|